第五届国务院组成人员
(1978.03~1983.06)
国务院总理:(1980.9撤销),赵紫阳(1980.9任命)
国务院副总理:、李先念、徐向前、纪登奎、余秋里、陈锡联、耿飚、陈永贵、方毅、王震、谷牧、康世恩、陈慕华(女)。
国务院秘书长:姬鹏飞
1978年12月26日第五届全国人大常委会第五次会议通过任命
王任重为国务院副总理。
、薄一波、姚依林为国务院副总理。
1979年9月13日第五届全国人大常委会第十一次会议决定任命
姬鹏飞为国务院副总理。
1980年4月16日第五届全国人大常委会第十四次会议决定任命
赵紫阳、万里为国务院副总理。
1980年9月10第五届全国人大三次会议决定
接受辞去国务院总理职务,、李先念、、徐向前、王震、王任重辞去国务院副总理职务的请求,解除陈永贵国务院副总理职务。任命赵紫阳为国务院总理,增补杨静仁、张爱萍、黄华为国务院副总理。
1981年3月6日第五届全国人大常委会第十七次会议决定
免去姬鹏飞秘书长职务。任命杜星垣为秘书长,钱之光、刘澜波、李强、曾生为国务院顾问。
1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定
任命余秋里、耿飚、方毅、谷牧、康世恩、陈慕华(女)、薄一波、姬鹏飞、黄华、张劲夫为国务院国务委员。同时,免去余秋里、耿飚、方毅、谷牧、康世恩、陈慕华(女)、薄一波、姬鹏飞、杨静仁、张爱萍、黄华的国务院副总理职务。
1982年11月19日第五届全国人大常委会第二十五次会议决定任命
张爱萍为国务院国务委员。
第五届中华人民共和国国务院总理 | |||||
1978.03-1983.06 | |||||
1978.03.05-1980.09.10 57-59岁 1938.10入党 1921.02.16-2008.08.20 享年87岁 山西交城人 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定接受辞职 | 赵紫阳 1980.09.10-1983.06.20 61-64岁 1938.02入党 1919.10-2005.01.17 享年85岁 河南滑县人 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定任命 | ||||
第五届中华人民共和国国务院副总理 | |||||
1978.03-1983.06 | |||||
1978.03.05-1980.09.10 74-76岁 法国勤工俭学 1924入党 1904.08.22-1997.02.19 享年93岁 四川广安人 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定接受辞职 | 李先念 1978.03.05-1980.09.10 69-71岁 1927年入党 1909.06.23-1992.6.21 享年83岁 湖北红安人 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定接受辞职 | ||||
徐向前 1978.03.05-1980.09.10 77-79岁 黄埔军校第一期 1927.03入党 1901.11.08—1990.09.21 享年89岁 山西五台人 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定接受辞职 | 纪登奎 1978.03.05-1980.04.16 55-57岁 中央政法小组组长 延安中央党校 1938.04入党 1923.03.17-1988.07.13 享年65岁 山西武乡人 辞职,后任国务院农村发展研究中心正部级研究员 | ||||
余秋里 1978.03.05-1982.05.04 64-68岁 抗日红军大学 1930年入党 1914.10-1999.02.03 享年85岁 江西吉安人 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 | 陈锡联 1978.03.05-1980.04.16 63-65岁 解放军军事学院 1930年入党 1915.01.04-1999.06.10 享年84岁 湖北红安人 | ||||
耿飚 1978.03.05-1982.05.04 69-73岁 延安中央党校 1928.08入党 1909.08.26-2000.06.23 享年91岁 湖南醴陵人 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 | 陈永贵 1978.03.05-1980.09.10 64-66岁 1948年入党 1914.02.14-1986.03.26 享年72岁 山西昔阳人 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定解除职务 | ||||
方毅 1978.03.05-1982.05.04 62-66岁 1931年入党 1916.02.26-1997.10.17 享年81岁 福建厦门人 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 | 王震 1978.03.05-1980.09.10 70-72岁 1927.05入党 1908-1993.03.12 享年85岁 湖南浏阳人 主抓经济、国防工业工作 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定接受辞职 | ||||
谷牧(刘家语) 1978.03.05-1982.05.04 64-68岁 山东文登乡师 1932.07入党 1914.09-2009.11.06 享年95岁 山东荣成人 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 | 康世恩 1978.03.05-1982.05.04 63-67岁 清华大学 1936.10入党 1915.04.20-1995.04.21 享年80岁 河北怀安人 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 1980年因“渤海二号”沉船事故被给予记大过处分 | ||||
陈慕华 1978.03.05-1982.05.04 57-61岁 兼对外经济联络部部长 兼国家计划生育委员会主任 延安抗日军政大学 1938.06入党 1938年参加革命 1921.06.01-2011.05.12 享年90岁 浙江青田人/女 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 | 王任重 1978.12.26-1980.09.10 62-63岁 兼国家农业委员会主任(1979.02.23-1980.08.26) 景县乡村师范 1933年入党 1917.01-1992.03.16 享年75岁 河北景县人 1978年12月26日第五届全国人大常委会第五次会议通过任命 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定接受辞职 | ||||
1979.07.01-1980.09.10 74-75岁 1925年入党 1905.06.13-1995.04.10 享年90岁 上海青浦人 1979年7月1日第五届全国人大会第二次会议决定任命 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定接受辞职 | 薄一波 1979.07.01-1982.05.04 71-74岁 兼国家体制改革委员会第一副主任 中央顾问委员会常务副主任 山西省立国民师范学校 1925.04入党 1908.02.06-2007.01.15 享年99岁 山西定襄人 1979年7月1日第五届全国人大会第二次会议决定任命 1982年5月1948年5月19日中央颁布了4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 | ||||
姚依林 1979.07.01-1983.06.20 62-66岁 清华大学 1935.11入党 1917.09.06-1994.12.01 享年77岁 安徽贵池人 1979年7月1日第五届全国人大会第二次会议决定任命 | 姬鹏飞 1979.09.13-1982.05.04 69-72岁 兼国务院秘书长、机关党组书记 1931年加入红军 1933.5入党 1910.2.2-2000.2.10 享年91岁 山西临猗人 1979年9月13日第五届全国人大常委会第十一次会议决定任命 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 | ||||
赵紫阳 1980.04.16-1980.09.10 61岁 1938.02入党 1919.10-2005.01.17 享年85岁 河南滑县人 1980年4月16日第五届全国人大常委会第十四次会议决定任命 | 万里 1980.04.16-1983.06.20 64-67岁 兼国家农业委员会主任(1980.08.26-1982.05) 中央书记处书记 中央绿化委员会主任委员 国务院退伍军人和军队离休退休干部安置领导小组组长 中央五讲四美三热爱活动委员会主任 全国农业区划委员会主任 1936年入党 1916.12.01生 山东东平人 1980年4月16日第五届全国人大常委会第十四次会议决定任命 | ||||
杨静仁 1980.09.10-1982.05.04 62-64岁 陕北公学民族部 1937入党 1918-2001.10.19 享年83岁 甘肃兰州人\回族 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定增补 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定免职 | 张爱萍 1980.09.10-1982.05.04 70-72岁 抗日军政大学 1928.08入党 1910.01.09-2003.07.05 享年93岁 四川达县人 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定增补 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定免职 1982年11月19日第五届全国人大常委会第二十五次会议决定任命为国务委员 | ||||
黄华 1980.09.10-1982.05.04 67-59岁 兼外交部部长 燕京大学 1936年入党 1935年参加革命 1913.01.25-2010.11.24 享年98岁 河北磁县人 1980年9月10第五届全国人大三次会议决定增补 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定由副总理改任国务委员 | |||||
国务委员 | |||||
张劲夫 1982.05.04-1983.06.20 68-69岁 南京晓庄学校 1935.12入党 1914.06生 安徽肥东人 1982年5月4日第五届全国人大常委会第二十三次会议决定任命为国务院国务委员 | |||||
发布评论