中华全国妇女联合会历任主席
中央妇女部-中共中央妇女运动委员会-中央妇女工作委员会:1924年5月10日-15日,中共中央执行委员会扩大会议在上海召开。会议决定设立妇女部,向警予(女)为中央妇女部首任部长。1927年11月9日-11日,中央临时政治局在上海召开扩大会议,会后改组了中央机构,取消中央妇女部。1928年6月18日-7月11日,党的第六次全国代表大会在莫斯科召开。中央委员会按照各种工作需要设立妇女运动委员会。1933年1月7日,中共临时中央政治局被迫由上海迁至中央革命根据地瑞金。中央妇女运动委员会改名为中央局妇女部。1937年10月,中央决定,恢复中央妇女运动委员会。1943年3月16日-20日,中央召开政治局会议,通过了《中央机构调整及精简的决定》:职工运动委员会、妇女运动委员会、青年运动委员会合并
历任部长【书记】:向警予(女) 1924.05-1925.10。杨之华(女) 1925.10-1927.05代;1927.05-1927.11;1930.09-1931.01。张金保(女)(1928.07-1928.11 中共中央妇委书记。邓颖超 女 1928.11-1932 中共中央妇委书记;1945.08-1956 副书记;1948.05.15-1949.10 代理中央妇委书记。周秀珠(女) 1931.01-1931.12。张闻天 1931.12-1933.01。周月林(女) 1933.01-1934.01。李坚贞(女) 1934.01-1934.10。王明(陈绍禹) 1939.12-1941.06 帅孟奇(女)代理中央妇委书记。蔡畅 女 1941.06-1949.10。蔡畅女 1949.10-1956.09 中央妇女工作委员会书记
第一届委员会:(1949年3月—1953年9月)
名誉主席:何香凝
主席:蔡畅
副主席:邓颖超、李德全、许广平
秘书长:区梦觉、章蕴
第二届委员会:(1953年9月—1957年9月)
名誉主席:宋庆龄 何香凝
主席:蔡畅
书记处(第二届成立)书记:章蕴、许广平、康克清、罗琼、曾宪植、曹孟君、沈兹九、曹冠
第三届委员会:(1957年9月—1978年9月)
名誉主席:宋庆龄 何香凝
主席:蔡畅
书记处第一书记:罗琼
第四届委员会:(1978年9月—1983年9月)
名誉主席:邓颖超
主席:康克清
书记处第一书记:罗琼
第五届委员会:(1983年9月—1998年9月)
主席:康克清
书记处第一书记:张帼英
第六届执委会:(1998年9月─1993年9月)
名誉主席:康克清
主席:陈慕华
书记处第一书记:黄启(1990年2月10日第五次常委会决定),张帼英(免,1998年9月第一次常委会选举)
第七届执委会:(1993年9月─1998年9月)
主席:陈慕华
书记处第一书记:顾秀莲(1998年5月6日《新华每日电讯》)
第八届执委会:(1998年9月—2003年8月)
名誉主席:陈慕华(1998年9月全国妇联八届一次会议上当选)
主席:彭佩云(1998年9月全国妇联八届一次会议上当选)
书记处第一书记:顾秀莲(1998年9月全国妇联八届一次会议上当选)
第九届执委会:(2003年8月-2008年10月)
名誉主席:陈慕华、彭佩云(2003年8月25日全国妇联第九届执委会第一次会议选出)
主席:顾秀莲(2003年8月25日全国妇联第九届执委会第一次会议选出)
副主席:黄晴宜、巴桑(藏族)、沈淑济、谢丽娟、刘雅芝、汪纪戎、张梅颖、陈秀榕、吴启迪、莫文秀、赵少华(满族)、刘晓连(2003年8月25日全国妇联第九届执委会第一次会议选出)、洪天慧(2005年12月15日全国妇联九届三次执委会议增选)
书记处第一书记:黄晴宜(2003年8月25日全国妇联第九届执委会第一次会议选出)
第十届执委会:(2008年10月—2013.10)
名誉主席:陈慕华 彭佩云
主席:陈至立
副主席:黄晴宜、陈秀榕、孟晓驷、潘贵玉(兼)、赵实(兼)、乔传秀(兼)、汪纪戎(兼)、姜力(兼)、徐莉莉(兼)、唐晓青(兼)、洪天慧、热孜万·艾拜(兼,维吾尔族) 甄砚、宋秀岩(2010年1月任)
书记处第一书记:宋秀岩(2010年1月任)
第十一届执委会:(2013.10—)
名誉主席:
主席:沈跃跃
副主席:宋秀岩
书记处第一书记:宋秀岩
书记处第一书记:
罗琼 女,1957.09-1982.05
郭力文 女,1982.05-1983.09
张帼英 女,1983.09-1990.02
黄启璪 女,1990.02-1998.03
顾秀莲 女,1998.03-2003.08
黄晴宜 女,2003.08-2010.01
宋秀岩 女,2010.01-
中华全国妇女联合会历任主席 | |||
1949.04-至今 | |||
蔡畅 第一任 1949.04-1978.09 49-78岁 赴法勤工俭学 1923年入党 1900.05.14-1990.09.11 享年90岁 湖南湘乡人 | 康克清 第二任 1978.09-1988.09 67-77岁 中共中央党校 1931年入党 1911.09.07-1992.04.22十二届全国人大一次会议 享年81岁 江西万安人 | ||
陈慕华 第三任 1988.09-1998.09 67-77岁 延安抗日军政大学 1938.06入党 1938年参加革命 1921.06-2011.05.12 享年90岁 浙江青田人\女 | 彭珮云 第四任 1998.09-2003.07 69-74岁 清华大学 1946.05入党 1929.12生 湖南浏阳人 | ||
顾秀莲 第五任 2003.08-2008.10 67-72岁 中央党校研究生 1956.09入党 1936.12生 江苏南通人 | 陈至立 第六任 2008.11-2013.05 66-71岁 中国科学院研究生 1961.01入党 1942.11生 福建仙游人 | ||
沈跃跃 现 任 2013.05.07-至今 56- 十二届全国人大常委会副委员长兼 中央党校研究生学历 1981.09入党 1977.05参加工作 1957.01生 浙江宁波人/女 全国妇联十届六次执委会议2013年5月7日选举 | |||
发布评论