中船重工海为(新疆)新能源有限公司2023年公务员考试题
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
中船重工海为(新疆)新能源有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:中船重工海为(新疆)新能源有限公司 | |
法定代表人:李进卫 | 注册资本:13166.949700万人民币 |
最后更新:2022-11-07T03:01:57.000+08:00 | 统一社会信用代码:91650000552446182Q |
企业性质:西安教师事业编考试其他有限责任公司 | 成立日期:2010-04-23T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2010-04-23T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:二级准考证打印入口新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路27号24栋1至4层 | |
通信地址:空 | |
联系人:李进卫 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 风力、光伏发电相关设备销售;风电场、光伏电场的开发、建设、运营及相关业务的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2021-11-17T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:沙依巴克区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-17T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孙建中 | 庞国华 |
2 | 2013-10-09T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) 乌鲁木齐最新公告 | 住所: 乌鲁木齐市达坂城区经发委306室; : 830039; 电话: *****; 住所所在行政区划:乌鲁木齐市 | 住所: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路27号24栋1至4层; : 830039; 电话: *****; 住所所在行政区划:乌鲁木齐市 |
3 | 2013-10-09T00:00:00+08:00 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:新能源项目投资及相关业务的技术服务。行业代码: 7412 | 经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:风力、光伏发电相关设备销售;风电场、光伏电场的开发、建设、运营及相关业务的技术服务。行业代码: 7412 |
4 | 2017-05-12T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 中国船舶重工集团公司第七一三研究所; 出资额: 10000; 百分比: 100; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 中船重工海为郑州高科技有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100; 法人性质: 企业法人 |
5 | 2017-05-12T00:00:00+08:00 | 经营者姓名 | 庞国华 | |
6 | 2018-09-05T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙建中,曹克兢,李智,李卡,刘国平,贾兰俊 | 孙建中,曹克兢,李智,李卡,刘国平,贾兰俊,蒙强,裴银榜 |
7 | 2020-04-03T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 向军(监事)、杨有权(监事)、张渝(监事)、申超(董事)、都军民(董事)、李进卫(董事兼总经理)、肖海燕(董事)、庞国华(董事长) | 向军(监事)、杨有权(监事)、温跃峰(监事)、刘萍(董事)、都军民(董事)、李进卫(董事兼总经理)、肖海燕(董事)、庞国华(董事长) |
8 | 2021-06-25T00:00:00+08:00 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 |
9 | 2021-06-25T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中船重工海为郑州高科技有限公司:*%; | 中船重工海为郑州高科技有限公司:*%;前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙):*%; |
10 | 2020-12-01T00:00:00+08:00 | 章程备案 | ||
11 | 2021-06-25T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | *****.****** | *****.****** |
12 | 2021-06-25T00:00:00+08:00 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) | ***** | *****.****** |
13 | 2021-06-25T00:00:00+08:00 | 章程备案 | ||
14 | 2021-11-17T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 庞国华 | 山东公务员报名时间2022年李进卫 |
15 | 2021-11-17T00:00:00+08:00 | 章程备案 | ||
16 | 2021-11-17T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019部队文职招聘计划 | 向军(监事)、杨有权(监事)、温跃峰(监事)、刘萍(董事)、都军民(董事)、李进卫(董事兼总经理)、肖海燕(董事)、庞国华(董事长) | 温跃峰(监事会主席)、向军(监事)、刘萍(董事)、李进卫(董事长兼总经理)、朱晨光(董事)、张国强(董事)、王芹(监事)、王阳(董事)、王松涛(董事)、王冠(董事)、刘彦齐(监事)、许翔(监事) |
2.3股东结构
发布评论